序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 流通股股份 | 15.32737% | 9300.9261万人民币 |
2 | 其他有限售条件的股东 | 3.82094% | 2318.6166万人民币 |
3 | 韩雷 | 0.55175% | 334.8126万人民币 |
4 | 袁佩良 | 0.26143% | 158.6384万人民币 |
5 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | ||
6 | 深圳市国微投资有限公司 | ||
7 | 中国中金财富证券有限公司 | ||
8 | 东方证券股份有限公司 | ||
9 | 同方股份有限公司 | ||
10 | 霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马道杰
|
|
2 |
吴胜武
|
|
3 |
黄文玉
|
|
4 |
王立彦
|
|
5 |
范新
|
|
6 |
崔若彤
|
|
7 |
缪刚
|
|
8 |
郑铂
|
|
9 |
沈立峰
|
|
10 |
王志华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
紫光国芯微电子股份有限公司北京分公司
|
马道杰 | 2020-11-10 |
2 |
紫光国芯微电子股份有限公司西安分公司
|
任奇伟 | 2017-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立彦缪刚吴胜武崔若彤黄文玉马道杰刁石京 [退出]
|
黄文玉马道杰王立彦吴胜武范新 [新增]崔若彤缪刚
|
2 | 2021-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马道杰刁石京周洋 [退出]王立彦黄文玉吴胜武崔若彤
|
崔若彤马道杰刁石京吴胜武缪刚 [新增]黄文玉王立彦
|
4 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
刁石京
|
马道杰
|
5 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔若彤刁石京王慧轩 [退出]马道杰陈贤 [退出]王立彦高启全 [退出]
|
崔若彤周洋 [新增]黄文玉 [新增]马道杰吴胜武 [新增]刁石京王立彦
|
6 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金占 [退出]刁石京王立彦高启全陈贤王慧轩马道杰
|
王立彦高启全刁石京马道杰王慧轩崔若彤 [新增]陈贤
|
7 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金占刁石京王立彦高启全陈贤王慧轩马道杰
|
王立彦高启全刁石京马道杰王慧轩陈金占陈贤
|
8 | 2019-09-29 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2018-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高启全李明 [退出]陈金占陈贤王慧轩马道杰王立彦
|
高启全马道杰王立彦王慧轩刁石京 [新增]陈贤陈金占
|
10 | 2018-08-29 | 法定代表人变更 |
李明
|
刁石京
|