序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘恩红 | 51% | 2040.0万人民币 |
2 | 周晟博 | 49% | 1960.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许立新
|
|
2 |
刘恩红
|
|
3 |
周晟博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔翊玮 [退出]
|
周晟博 [新增]
|
2 | 2015-04-27 | 监事备案 |
崔翊玮 [退出]
|
周晟博 [新增]
|
3 | 2015-04-27 | 投资人(股权)变更 |
崔翊玮; [退出]刘恩红;
|
刘恩红;周晟博; [新增]
|
4 | 2015-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周雪伟 [退出]
|
许立新 [新增]
|
5 | 2015-03-04 | 经理备案 |
周雪伟 [退出]
|
许立新 [新增]
|
6 | 2015-03-04 | 法定代表人变更 |
周雪伟
|
许立新
|
7 | 2015-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
崔翊玮 [新增]
|
8 | 2015-01-21 | 投资人(股权)变更 |
李剑; [退出]刘恩红;
|
刘恩红;崔翊玮; [新增]
|
9 | 2015-01-21 | 监事备案 |
李剑 [退出]
|
崔翊玮 [新增]
|
10 | 2014-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
刘恩红 [新增]
|