序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘刚 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘刚
|
|
2 |
陈璐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷运交 [退出]
|
刘刚 [新增]
|
2 | 2022-03-16 | 投资人(股权)变更 |
霍淑华 出资 50万人民币; [退出]闫国建 出资 950万人民币; [退出]
|
刘刚 出资 1000万人民币; [新增]
|
3 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
谷运交
|
刘刚
|
4 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甄顺明 [退出]
|
陈璐 [新增]
|
5 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍淑华 [退出]
|
刘刚 [新增]
|
6 | 2022-03-16 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2022-03-16 | 经营期限 |
2013年3月18日 至 2033年12月31日
|
2013年3月18日 至 长期
|
8 | 2019-10-18 | 法定代表人变更 |
霍淑华
|
谷运交
|
9 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谷运交
|
10 | 2016-01-04 | 股东(****起人)认缴出资额 |
闫益泉 出资 0万人民币;霍淑华 出资 50万人民币;
|
闫益泉 出资 50万人民币;霍淑华 出资 50万人民币;
|