序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张振波 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白智峰
|
|
2 |
张振波
|
|
3 |
崔海峡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-22 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2015-07-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2015-07-22 | 法定代表人 |
|
|
5 | 2014-10-31 | 经营范围 |
|
|
6 | 2014-07-03 | 经营范围 |
|
|