序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 100% | 12000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国勇
|
|
2 |
崔玉环
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
12000.000000万人民币( + 500% )
|
2 | 2022-05-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2022-05-19 | 投资人(股权)变更 |
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 出资 2000万人民币;
|
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 出资 12000( + 500% )万人民币;
|
4 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈建峰 [退出]
|
张国勇 [新增]
|
5 | 2020-08-28 | 法定代表人变更 |
于永红
|
张国勇
|
6 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于永红 [退出]
|
张国勇 [新增]
|
7 | 2019-04-24 | 经营范围变更 |
活动房屋及配件、金属构件、金属制品、建筑材料、家具、卫生间用具、五金交电、钢材销售及进出口事项;活动房屋租赁、专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
活动房屋及配件、金属构件及制品生产、加工、销售;建筑材料、家具、卫生间用具、五金交电、钢材销售;货物及技术进出口业务;活动房屋租赁、专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2019-04-24 | 地址变更 |
唐山市芦台经济开****区农业总公司二社区
|
唐山市芦台经济开****区农业总公司四社区
|
10 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵军勇 [退出]
|
于永红 [新增]
|