序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王立刚 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 郭海军 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代立国
|
|
2 |
郭海军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 法定代表人变更 |
王立刚
|
代立国
|
2 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立刚 [退出]
|
代立国 [新增]
|
3 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文生 [退出]
|
郭海军 [新增]
|
4 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立刚
|
王立刚
|
5 | 2020-12-08 | 投资人(股权)变更 |
李文生 出资 100万人民币; [退出]李军 出资 900万人民币; [退出]
|
郭海军 出资 100万人民币; [新增]王立刚 出资 900万人民币; [新增]
|
6 | 2019-03-07 | 经营期限 |
2009年2月19日 至 2019年2月19日
|
2009年2月19日 至 2049年2月19日
|
7 | 2018-09-29 | 法定代表人变更 |
李军
|
王立刚
|
8 | 2018-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王立刚
|