序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖树连 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖树连
|
|
2 |
毕瑞元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 地址变更 |
路北区翡翠园8楼建设北路106-17号
|
路北区翡翠园8楼建设北路106-17号
|
2 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵东 [退出]
|
毕瑞元 [新增]
|
3 | 2018-12-06 | 投资人(股权)变更 |
肖立红 出资 50万人民币; [退出]
|
肖树连 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖立红 [退出]
|
肖树连 [新增]
|
5 | 2018-12-06 | 法定代表人变更 |
肖立红
|
肖树连
|
6 | 2018-11-29 | 投资人(股权)变更 |
肖立红 出资 3000万人民币;
|
肖立红 出资 50( - 98.33333% )万人民币;
|
7 | 2018-11-29 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
50.000000万人民币( - 98.33333% )
|
8 | 2018-11-29 | 经营范围变更 |
钢材、水泥、五金、交电、日用品、建材(石灰、木材除外)批****、零售*
|
五金、交电、日用品、建材(石灰、木材除外)批****、零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖树连 [退出]
|
赵东 [新增]
|
10 | 2016-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵东 [退出]
|
肖立红 [新增]
|