序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安东 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安东
|
|
2 |
马启儒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭光 [退出]
|
马启儒 [新增]
|
2 | 2019-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王冬静 [退出]
|
郭光 [新增]
|
3 | 2018-12-25 | 地址变更 |
唐山路南区燕新路福兴园29-10号
|
河北省唐山市路南区凤城盛世S9楼1单元18号商业12-21
|
4 | 2015-04-09 | 经营范围变更 |
建材(石灰、木材、原木除外)、五金、电料、黑色金属材料、焦碳、机械设备、电子产品、办公用品、日用品、服装、塑料型材零售(以上各项涉及国家规定须专项审批的、未获批准、不得经营)*
|
建材(石灰、木材、原木除外)、五金产品、电料、黑色金属材料、焦炭、机械设备、电子产品、办公用品、日用品、服装、塑料型材、化工产品(危险化学品除外)批****、零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李翠英 [退出]孙燕琏 [退出]
|
王冬静 [新增]
|
6 | 2015-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑志明 [退出]
|
安东 [新增]
|
7 | 2015-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-12-30~2015-06-27
|
2004-12-30~2025-06-27
|
8 | 2015-04-02 | 经理备案 |
郑志明 [退出]
|
安东 [新增]
|
9 | 2015-04-02 | 监事备案 |
李翠英 [退出]孙燕琏 [退出]
|
王冬静 [新增]
|
10 | 2015-04-02 | 投资人(股权)变更 |
孙燕琏; [退出]安东;郑志明; [退出]李翠英; [退出]
|
安东;
|