序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨宗志 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 王力力 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宗志
|
|
2 |
王力力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
谭庆军
|
杨宗志
|
2 | 2020-10-15 | 投资人(股权)变更 |
张宏伟 出资 500万人民币; [退出]谭庆军 出资 500万人民币; [退出]
|
杨宗志 出资 700万人民币; [新增]王力力 出资 300万人民币; [新增]
|
3 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宏伟 [退出]
|
王力力 [新增]
|
4 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭庆军 [退出]
|
杨宗志 [新增]
|
5 | 2017-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2017年9月26日 至 长期
|
2017年9月26日 至 2032年9月25日
|