序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-16 | 负责人变更 |
王大伟 [退出]
|
齐坤 [新增]
|
2 | 2017-11-13 | 联络员备案 |
方海燕 备案手机:*****
|
陈维全 备案手机:*****
|
3 | 2017-11-13 | 负责人变更 |
齐坤 [退出]
|
王大伟 [新增]
|
4 | 2016-12-28 | 负责人变更 |
张宝松 [退出]
|
齐坤 [新增]
|
5 | 2016-01-08 | 负责人变更 |
邢辉 [退出]
|
张宝松 [新增]
|
6 | 2016-01-08 | 联络员备案 |
张哲 备案手机:*****
|
方海燕 备案手机:*****
|
7 | 2015-11-25 | 经营范围变更 |
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费,投保单等单证;分****保险公司签****的保险单,保险收据等相关单证;接受客户的咨询和投诉;经保险公司核保,营销服务部打印保单;经保险公司授权,营销服务部可以从事部分险种的查勘理赔
|
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;短期健康保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-11-25 | 财务负责人 |
|
常艳秋
|
9 | 2015-11-25 | 联络员备案 |
|
张哲
|