序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑春祥 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 李万明 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常立芬
|
|
2 |
郑春祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安辉 [退出]
|
常立芬 [新增]
|
2 | 2019-02-27 | 法定代表人变更 |
安辉
|
常立芬
|
3 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李万明 [退出]郑春祥 [退出]
|
安辉 [新增]
|
4 | 2018-03-20 | 经营范围变更 |
水利,水文技术咨询服务**
|
水利,水文技术咨询服务;水平衡测试及水资源工程建设技术服务与咨询;水环境监测技术服务与咨询;水文水资源调查评价、建设项目水资源论证评价、防洪论证评价、水土流失防护技术咨询、技术评估;水土保持方案编制技术服务、水利景观园林设计与施工;水质化验技术服务、水文水资源勘测技术服务;水文、水利工程测绘测量;自动测报系统的设计、安装、运行维护及自动测报仪器的销售;水文水利设施的运行维护和维修服务;水文测验报汛仪器设备、电线、电缆、五金电料、日用品、办公用品 销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-03-20 | 经营期限 |
2008年3月20日 至 2018年3月19日
|
2008年3月20日 至 2026年12月30日
|
6 | 2018-03-20 | 联络员备案 |
备案手机:
|
郑玉峰 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李万明 [退出]
|
安辉 [新增]
|
8 | 2018-03-20 | 法定代表人变更 |
李万明
|
安辉
|