序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯鉴峰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯鉴峰
|
|
2 |
高鹏洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 投资人(股权)变更 |
李国志 出资 100万人民币; [退出]
|
侯鉴峰 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2019-11-08 | 投资人(股权)变更 |
李国志 出资 3000万人民币;
|
李国志 出资 100( - 96.66667% )万人民币;
|
3 | 2019-11-08 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
100.000000万人民币( - 96.66667% )
|
4 | 2019-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国志 [退出]
|
侯鉴峰 [新增]
|
5 | 2019-08-08 | 法定代表人变更 |
李国志
|
侯鉴峰
|
6 | 2018-04-24 | 联络员备案 |
贾健 *** 备案手机:***
|
李国志 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯鉴峰 [退出]
|
李国志 [新增]
|
8 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
侯鉴峰
|
李国志
|
9 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
侯鉴峰 出资 3000万人民币; [退出]
|
李国志 出资 3000万人民币; [新增]
|
10 | 2018-04-24 | 财务负责人 |
|
李小雅 ***
|