序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘颜硕 | 270万人民币 | |
2 | 李鑫 | 130万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘颜硕
|
|
2 |
李鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘颜硕 [退出]
|
李鑫 [新增]
|
2 | 2015-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王宝山 [退出]
|
刘颜硕 [新增]
|
3 | 2015-09-18 | 法定代表人变更 |
王宝山
|
刘颜硕
|
4 | 2015-09-18 | 董事备案 |
王宝山 [退出]
|
刘颜硕 [新增]
|
5 | 2015-09-18 | 监事备案 |
刘颜硕 [退出]
|
李鑫 [新增]
|
6 | 2015-09-18 | 经理备案 |
王宝山 [退出]
|
刘颜硕 [新增]
|
7 | 2015-05-22 | 法定代表人变更 |
李鑫
|
王宝山
|
8 | 2015-05-13 | 住所变更 |
唐山路北区友谊路兴源道北
|
唐山路北区友谊路兴源道北
|
9 | 2014-10-20 | 住所变更 |
唐山路北区友谊路兴源道北
|
唐山路北区友谊路兴源道北
|
10 | 2014-10-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-05-25~2021-08-31
|
2011-05-25~2045-12-31
|