序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 单艳中 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 陆军 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
单艳中
|
|
2 |
陆军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 联络员备案 |
姬云飞 *** 备案手机:***
|
单艳中 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姬云飞 [退出]
|
单艳中 [新增]
|
3 | 2022-01-07 | 法定代表人变更 |
姬云飞
|
单艳中
|
4 | 2022-01-07 | 财务负责人 |
刘晓娟 ***
|
徐焓 ***
|
5 | 2022-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于新洋 [退出]
|
陆军 [新增]
|
6 | 2022-01-07 | 投资人(股权)变更 |
于新洋 出资 40万人民币; [退出]姬云飞 出资 160万人民币; [退出]
|
单艳中 出资 160万人民币; [新增]陆军 出资 40万人民币; [新增]
|
7 | 2020-04-29 | 经营范围变更 |
劳务派遣(经营至2020年5月6日);人才中介服务;其他人力资源服务;旅行社及相关服务;国内旅游经营服务;其他旅行社相关服务;安全系统监控服务;会议及展览服务(不包含演出服务);公共就业服务;劳务分包(凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
劳务派遣(经营至2023年5月6日);人才中介服务;其他人力资源服务;旅行社及相关服务;国内旅游经营服务;其他旅行社相关服务;安全系统监控服务;会议及展览服务(不包含演出服务);公共就业服务;劳务分包(凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
8 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姬云飞
|
姬云飞
|
9 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘亚军 [退出]
|
于新洋 [新增]
|
10 | 2018-06-29 | 章程备案 |
无
|
2018-06-21一致通过新的公司章程,原公司章程即日起失效。
|