序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李毅成 | 67% | 4020.0万人民币 |
2 | 罗建峰 | 33% | 1980.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗建峰
|
|
2 |
李毅成
|
|
3 |
丁英军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-04 | 投资人(股权)变更 |
李毅成 出资 4020万人民币;丁英轩 出资 1980万人民币; [退出]
|
李毅成 出资 4020万人民币;罗建峰 出资 1980万人民币; [新增]
|
2 | 2018-11-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
李毅成
|
罗建峰
|
4 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李毅成 [退出]
|
罗建峰 [新增]
|
5 | 2017-09-07 | 投资人(股权)变更 |
李毅成 出资 4020万人民币;单芝静 出资 1980万人民币; [退出]
|
李毅成 出资 4020万人民币;丁英轩 出资 1980万人民币; [新增]
|
6 | 2015-12-04 | 股东(****起人)认缴出资额 |
丁英军 出资 1980万人民币;李毅成 出资 4020万人民币;
|
单芝静 出资 1980万人民币;李毅成 出资 4020万人民币;
|
7 | 2015-12-04 | 投资人(股权)变更 |
李毅成;丁英军; [退出]
|
李毅成;单芝静; [新增]
|
8 | 2015-12-04 | 联络员备案 |
|
裴宾
|
9 | 2015-08-21 | 法定代表人变更 |
李冰
|
李毅成
|
10 | 2015-08-21 | 投资人(股权)变更 |
李冰 出资 4020万人民币; [退出]丁英军 出资 1980万人民币;
|
李毅成 出资 4020.0000万人民币; [新增]丁英军 出资 1980万人民币;
|