序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨晓韬
|
|
2 |
刘彦利
|
|
3 |
胡彤
|
|
4 |
张培
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 经营范围变更 |
节能、环保、资源综合利用技术的研****、推广、设计及技术咨询服务;新材料技术推广服务、合同能源管理服务、能源审计与节能规划、水资源管理、污水处理及其再生利用;节能设备系统服务;节能及环保设备销售;除尘器、水处理药剂、水处理设备制造、销售;废油净化处理;货物及技术进出口(国家限制或禁止的项目除外);环保工程专业承包(凭资质经营)****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:新材料技术推广服务;节能管理服务;环保咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;水资源管理;污水处理及其再生利用;生态环境材料制造;环境保护专用设备制造;再生资源加工;货物进出口;技术进出口;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-07-22 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
苏福源
|
杨晓韬
|
4 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏福源 [退出]
|
杨晓韬 [新增]刘彦利 [新增]胡彤 [新增]
|
5 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏福源 [退出]
|
杨晓韬 [新增]
|
6 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾宪稳 [退出]
|
张培 [新增]
|
7 | 2020-10-14 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2018-09-18 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2016-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周作力 [退出]
|
曾宪稳 [新增]
|
10 | 2016-02-02 | 监事备案 |
周作力 [退出]
|
曾宪稳 [新增]
|