序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建军 | 60% | 30万人民币 |
2 | 刘光 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕佳伟
|
|
2 |
李建军
|
|
3 |
刘光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-07 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:吕佳伟;成员:刘光;成员:李建军;
|
2 | 2017-02-07 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:吕佳伟;成员:刘光;成员:李建军;
|
3 | 2015-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建军 [退出]
|
吕佳伟 [新增]
|
4 | 2015-12-25 | 财务负责人 |
|
蒋丽红
|
5 | 2015-12-25 | 经理备案 |
李建军 [退出]
|
吕佳伟 [新增]
|
6 | 2015-12-25 | 经营范围变更 |
一般旅馆(《卫生许可证》(有效期至2015年11月6日)***
|
旅馆(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2015-12-25 | 法定代表人变更 |
李建军
|
吕佳伟
|
8 | 2015-12-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨硕硕 备案手机:*****
|
9 | 2014-10-06 | 住所变更 |
唐山路北区建设北路73号
|
唐山路北区建设北路73号
|