序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯国娟 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 李胜远 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李胜远
|
|
2 |
冯国娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-09 | 法定代表人变更 |
李胜远
|
李胜远
|
2 | 2020-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李胜远
|
3 | 2020-03-09 | 经营期限 |
1996年1月30日 至 2020年3月1日
|
1996年1月30日 至 长期
|
4 | 2020-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯国柱 [退出]
|
冯国娟 [新增]
|
5 | 2012-03-12 | 经营期限 |
1996-01-30,2012-03-01
|
1996-01-30,2020-03-01
|
6 | 2012-03-12 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李胜远,15.0,***,冯国富,15.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李胜远,15.0,***,冯国娟,15.0
|
7 | 2002-03-26 | 地址变更 |
路南区达北东2-3-2
|
路南区刘屯南厂楼56-6
|
8 | 1999-01-28 | 经营期限 |
99-1-1 00:00:00
|
2004-01-01 00:00:00:000000
|
9 | 1999-01-28 | 经营期限 |
96-1-22 00:00:00
|
1999-01-01 00:00:00:000000
|