序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 萧毅 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 张先明 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 司炜 | 25% | 12.5万人民币 |
4 | 赵利 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
萧毅
|
|
2 |
司炜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 经营范围变更 |
旅馆住宿服务;文具用品、体育用品、工艺美术品(除文物)、日用品、预包装食品 零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
旅馆住宿服务;文具用品、体育用品、工艺美术品(除文物)、日用品、预包装食品、医疗器械零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
萧毅 [退出]
|
司炜 [新增]
|
3 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
杨洁 *** 备案手机:***
|
萧毅 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
司炜
|
萧毅
|
5 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
司炜 [退出]
|
萧毅 [新增]
|
6 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
司炜 [退出]
|
萧毅 [新增]
|
7 | 2019-08-26 | 法定代表人变更 |
萧毅
|
司炜
|
8 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
萧毅 [退出]
|
司炜 [新增]
|
9 | 2017-01-10 | 财务负责人 |
|
杨洁
|
10 | 2017-01-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨洁 备案手机:*****
|