序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宫恩学 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 闫丽红 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫恩学
|
|
2 |
闫丽红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004年5月12日 至 2017年12月31日
|
2004年5月12日 至 长期
|
2 | 2017-12-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张月梅 备案手机:*****
|
3 | 2017-12-14 | 财务负责人 |
|
张月梅
|
4 | 2014-09-29 | 住所变更 |
唐山路南区丰滦平房1栋12排至15排
|
唐山路南区丰滦平房1栋12排至15排
|
5 | 2014-06-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-05-12~2013-12-31
|
2004-05-12~2017-12-31
|