序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 负责人变更 |
李建福 [退出]
|
李志光 [新增]
|
2 | 2018-12-05 | 负责人变更 |
吕鹏 [退出]
|
李建福 [新增]
|
3 | 2018-10-15 | 负责人变更 |
王友 [退出]
|
吕鹏 [新增]
|
4 | 2017-08-21 | 负责人变更 |
郑治中 [退出]
|
王友 [新增]
|
5 | 2015-12-03 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证劵公司客户交易结算资金存管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交卖业务;机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人身意外伤害保险、人寿保险、安装工程保险、建筑工程保险、企业财产保险(有效期至2015年12月5日)经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务*
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证劵公司客户交易结算资金存管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交卖业务;保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种#;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
6 | 2014-10-10 | 负责人变更 |
李志光 [退出]
|
郑治中 [新增]
|