序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 负责人变更 |
周天亮 [退出]
|
郭立佳 [新增]
|
2 | 2019-08-22 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据的承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;吸收外汇存款;办理外汇汇款;办理外币兑换;办理国际结算;办理同业外汇拆借;****放外汇贷款;办理外汇票据的承兑和贴现;办理外汇担保;办理资信调查、查询、见证业务;经营即期结汇、售汇业务;基金销售业务;经中国银行业监管机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
3 | 2018-04-24 | 负责人变更 |
姜涛 [退出]
|
周天亮 [新增]
|
4 | 2017-09-05 | 负责人变更 |
曹振江 [退出]
|
姜涛 [新增]
|
5 | 2017-03-06 | 负责人变更 |
姜涛 [退出]
|
曹振江 [新增]
|
6 | 2016-05-25 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务**
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2016-05-25 | 负责人变更 |
张丽顺 [退出]
|
姜涛 [新增]
|
8 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
姜涛 备案手机:*****
|
9 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
何丽梅
|
10 | 2015-02-12 | 负责人变更 |
王全 [退出]
|
张丽顺 [新增]
|