序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 负责人变更 |
佟雯 [退出]
|
何峰 [新增]
|
2 | 2021-01-19 | 负责人变更 |
何峰 [退出]
|
佟雯 [新增]
|
3 | 2018-10-31 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
4 | 2018-10-31 | 负责人变更 |
王有涛 [退出]
|
何峰 [新增]
|
5 | 2018-05-31 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(房屋租期至2025年8月1日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
6 | 2018-05-31 | 负责人变更 |
解志刚 [退出]
|
王有涛 [新增]
|