序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 负责人变更 |
刘启明 [退出]
|
于建友 [新增]
|
2 | 2021-07-15 | 负责人变更 |
李百俊 [退出]
|
刘启明 [新增]
|
3 | 2018-08-02 | 负责人变更 |
刘启明 [退出]
|
李百俊 [新增]
|
4 | 2015-06-30 | 负责人变更 |
郑斌 [退出]
|
刘启明 [新增]
|