序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 负责人变更 |
李芳 [退出]
|
霍国庆 [新增]
|
2 | 2022-03-04 | 联络员备案 |
赵志东 *** 备案手机:***
|
韦欣秀 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-20 | 负责人变更 |
冯杰 [退出]
|
李芳 [新增]
|
4 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
焦明亮 *** 备案手机:***
|
赵志东 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-21 | 负责人变更 |
常艳 [退出]
|
冯杰 [新增]
|
6 | 2019-12-26 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
7 | 2019-05-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
唐山市路南区新华联家园12号楼D座5层
|
唐山市路北区卫国北路205号、207号、209号、211号、213号
|
8 | 2018-11-15 | 负责人变更 |
李芳 [退出]
|
常艳 [新增]
|
9 | 2016-04-26 | 负责人变更 |
林宝丽 [退出]
|
李芳 [新增]
|
10 | 2016-01-20 | 负责人变更 |
何明明 [退出]
|
林宝丽 [新增]
|