序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 负责人变更 |
刘俊武 [退出]
|
孟宪艳 [新增]
|
2 | 2019-05-24 | 负责人变更 |
曹崇 [退出]
|
刘俊武 [新增]
|
3 | 2017-12-29 | 负责人变更 |
刘俊武 [退出]
|
曹崇 [新增]
|
4 | 2016-08-03 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种#(保险兼业代理许可证有效期至2017年3月15日)*
|
办理人民币存款、贷款、国内结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;提供信用证服务及担保;代理****行、代理承销、代理兑付政府债券;代理****行金融债券;代收代付业务;代理证券资金清算(银证转账);保险兼业代理业务(保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种);记账式债券的柜面买卖业务;企业年金托管业务;开放式基金代销业务;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问业务;外汇存款、外币兑换;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
5 | 2015-01-14 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。保险兼业代理业务(企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险)*
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种#(保险兼业代理许可证有效期至2017年3月15日)*
|
6 | 2015-01-14 | 负责人变更 |
曹崇 [退出]
|
刘俊武 [新增]
|
7 | 2014-05-19 | 负责人变更 |
范磊 [退出]
|
曹崇 [新增]
|