序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山曹妃甸实业港务有限公司 | 39.99988% | 653.33万人民币 |
2 | 五矿物流集团有限公司 | 30.00006% | 490.0万人民币 |
3 | 中钢贸易有限公司 | 30.00006% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马国宏
|
|
2 |
韩锋
|
|
3 |
李桂福
|
|
4 |
刘亮
|
|
5 |
单春鹏
|
|
6 |
谭健
|
|
7 |
许崧
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山曹妃甸中钢实业有限公司公用型保税仓库
|
单春鹏 | 2013-01-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭健杨倩文 [退出]
|
谭健许崧 [新增]
|
2 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖健 [退出]马国宏韩锋刘亮
|
李桂福 [新增]刘亮马国宏韩锋
|
3 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩锋马国宏包红武 [退出]肖健
|
肖健刘亮 [新增]韩锋马国宏
|
4 | 2020-05-28 | 地址变更 |
曹妃甸实业公司综合楼内
|
中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸港口物流园区置业道5号港口贸易大厦A8020
|
5 | 2020-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-28住所变更
|
6 | 2019-07-10 | 法定代表人变更 |
孙红
|
马国宏
|
7 | 2019-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙红 [退出]韩锋肖健包红武
|
肖健马国宏 [新增]包红武韩锋
|
8 | 2019-01-24 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李杨 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-01-24 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
1633.330000万人民币( + 63.333% )
|
10 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭健 [退出]韩锋孙红丁群 [退出]
|
韩锋孙红肖健 [新增]包红武 [新增]
|