序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋丽梅 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋丽梅
|
|
2 |
袁良才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 投资人(股权)变更 |
蒋丽梅 出资 100万人民币;
|
蒋丽梅 出资 200( + 100% )万人民币;
|
2 | 2021-03-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-24第四章第七条
|
3 | 2021-03-24 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
200.000000万人民币( + 100% )
|
4 | 2020-07-24 | 投资人(股权)变更 |
蒋振东 出资 100万人民币; [退出]
|
蒋丽梅 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 |
蒋振东
|
蒋丽梅
|
6 | 2020-07-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-22第四章第七条
|
7 | 2020-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋振东 [退出]
|
蒋丽梅 [新增]
|
8 | 2020-07-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蒋振东; [退出]
|
蒋丽梅; [新增]
|
9 | 2015-06-15 | 经营范围变更 |
制造销售:耐火材料、销售:矿石*
|
制造销售:耐火材料;销售:矿石(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-06-15 | 法定代表人变更 |
胡和玉
|
蒋振东
|