序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙洪丰 | 40% | 360.0万人民币 |
2 | 孙洪宇 | 30% | 270.0万人民币 |
3 | 张晟文 | 30% | 270.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洪丰
|
|
2 |
孙洪宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-14第一章第六条、公司营业期限。
|
2 | 2021-05-14 | 经营期限 |
2011年4月7日 至 2021年4月6日
|
2011年4月7日 至 2031年4月6日
|
3 | 2020-12-17 | 财务负责人 |
陈芳媛 ***
|
尹晋 ***
|
4 | 2020-12-17 | 地址变更 |
玉田县郭家屯乡麦坡村
|
河北省唐山市玉田县郭家屯镇麦坡村
|
5 | 2020-12-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-17第一章第五条、公司住所
|
6 | 2016-03-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
唐浩 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-22 | 财务负责人 |
|
陈芳媛
|
8 | 2014-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙洪磊 [退出]
|
孙洪宇 [新增]
|
9 | 2014-10-13 | 监事备案 |
孙洪磊 [退出]
|
孙洪宇 [新增]
|
10 | 2014-10-13 | 投资人(股权)变更 |
孙洪磊; [退出]张晟文;孙洪丰;
|
孙洪宇; [新增]张晟文;孙洪丰;
|