序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李荣 | 50% | 250万人民币 |
2 | 董建东 | 50% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李荣
|
|
2 |
董建东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-03-19 | 投资人(股权)变更 |
李荣 出资 100万人民币;董建东 出资 100万人民币;
|
|
3 | 2021-03-19 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
|
4 | 2015-12-04 | 经营范围变更 |
机械加工制造(待环保验收合格后方可投产,有效期至2015年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
|
5 | 2015-06-08 | 经营范围变更 |
机械加工制造(凭环保许可生产,有效期至2015年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
|
6 | 2015-06-08 | 住所变更 |
丰南区丰南镇大庄子村西
|
|
7 | 2015-03-19 | 经营范围变更 |
机械加工制造(凭环保许可生产,有效期至2015年4月30日)*
|
|
8 | 2014-10-27 | 经营范围变更 |
机械加工制造*
|
|