序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 负责人变更 |
郁学峰 [退出]
|
王宇 [新增]
|
2 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
|
高兰丰
|
3 | 2016-04-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李佳林 备案手机:*****
|
4 | 2014-11-21 | 负责人变更 |
董慧勇 [退出]
|
郁学峰 [新增]
|
5 | 2014-05-26 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;经国家保险监督管理部门批准的其他业务**
|
财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险业务;意外伤害保险;财产保险的再保险业务;国家政策规定的农业保险;各类财产保险服务咨询业务;代理其他保险公司办理有关业务;短期健康保险;经国家保险监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
6 | 2014-05-26 | 经营场所变更 |
迁西县迁西县凤凰东街19号
|
迁西县凤凰东街19号
|
7 | 2013-07-26 | 其他事项备案 |
杨延波
|
董慧勇
|
8 | 2006-06-01 | 其他事项备案 |
张合
|
杨延波
|