序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪亮 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 李海民 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洪亮
|
|
2 |
戚梦娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戚梦娜 [退出]
|
李洪亮 [新增]
|
2 | 2022-03-03 | 投资人(股权)变更 |
李金钰 出资 450万人民币; [退出]史顺波 出资 50万人民币; [退出]
|
李洪亮 出资 450万人民币; [新增]李海民 出资 50万人民币; [新增]
|
3 | 2022-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史顺波 [退出]
|
李洪亮 [新增]
|
4 | 2022-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李洪亮 [退出]
|
戚梦娜 [新增]
|
5 | 2022-03-03 | 法定代表人变更 |
戚梦娜
|
李洪亮
|
6 | 2022-03-03 | 章程备案 |
无
|
2022-02-21新章程,股东变更,法定代表人变更,董事、监事、经理备案
|
7 | 2022-02-15 | 法定代表人变更 |
史顺波
|
戚梦娜
|
8 | 2022-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史顺波 [退出]
|
戚梦娜 [新增]
|
9 | 2022-02-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-09法定代表人、经理、联络员变更
|
10 | 2022-02-15 | 联络员备案 |
王兴华 *** 备案手机:***
|
戚梦娜 *** 备案手机:***
|