序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李德平 | 65% | 1300万人民币 |
2 | 李洪祥 | 35% | 700万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李德平
|
|
2 |
李洪祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-30 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李德平;成员:李洪祥;成员:毛继梅;
|
2 | 2016-05-30 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李德平;成员:李洪祥;成员:毛继梅;
|
3 | 2015-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李德新 [退出]
|
李德平 [新增]
|
4 | 2015-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王素艳 [退出]
|
李洪祥 [新增]
|
5 | 2015-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李德平
|
6 | 2015-11-17 | 经理备案 |
|
李德平 [新增]
|
7 | 2015-11-17 | 法定代表人变更 |
李德新
|
李德平
|
8 | 2015-11-17 | 章程备案 |
无
|
2015-11-142015年11月14日变更的同时一致通过公司新的章程,原章程即日起失效。
|
9 | 2015-11-17 | 董事备案 |
李德新 [退出]
|
李德平 [新增]
|
10 | 2015-11-17 | 投资人(股权)变更 |
李德新 出资 1300万人民币; [退出]王素艳 出资 700万人民币; [退出]
|
李德平 出资 1300万人民币; [新增]李洪祥 出资 700万人民币; [新增]
|