序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李清 | 22% | 44.0万人民币 |
2 | 苗东辉 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 任俊民 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 吴桥 | 19% | 38.0万人民币 |
5 | 赵义平 | 19% | 38.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李清
|
|
2 |
赵义平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 经营期限 |
2010年6月24日 至 2021年8月31日
|
2010年6月24日 至 长期
|
2 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李健 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-02 | 财务负责人 |
|
韩相利 ***
|
4 | 2014-10-05 | 住所变更 |
路北区天源里天源骏景兴源道117号(二楼203)
|
路北区天源里天源骏景兴源道117号(二楼203)
|