序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘福增 | 80% | 2400万人民币 |
2 | 张秀芹 | 20% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘秀华
|
|
2 |
谌耀宗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2019-08-26 | 经营期限 |
2004年8月11日 至 2024年8月10日
|
|
3 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秀芹 [退出]
|
|
4 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘福增 [退出]
|
|
5 | 2018-11-13 | 法定代表人变更 |
刘福增
|
|