序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董振波 | 75% | 1500万人民币 |
2 | 徐彬 | 25% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董振波
|
|
2 |
徐彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-02 | 经营期限 |
2015年1月16日 至 2035年1月13日
|
2015年1月16日 至 长期
|
2 | 2018-09-07 | 投资人(股权)变更 |
董振波 出资 1500万人民币;陈文刚 出资 500万人民币; [退出]
|
董振波 出资 1500万人民币;徐彬 出资 500万人民币; [新增]
|
3 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈文刚 [退出]
|
徐彬 [新增]
|
4 | 2018-09-05 | 投资人(股权)变更 |
董振波 出资 1500万人民币;陈文刚 出资 500万人民币;
|
董振波 出资 1500.000000万人民币;陈文刚 出资 500.000000万人民币;
|
5 | 2015-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张军 [退出]
|
陈文刚 [新增]
|
6 | 2015-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张娟 [退出]
|
董振波 [新增]
|
7 | 2015-10-16 | 经理备案 |
张娟 [退出]
|
董振波 [新增]
|
8 | 2015-10-16 | 监事备案 |
张军 [退出]
|
陈文刚 [新增]
|
9 | 2015-10-16 | 联络员备案 |
|
张盼盼
|
10 | 2015-10-16 | 董事备案 |
张娟 [退出]
|
董振波 [新增]
|