序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 玉田泰昌旅游房地产开****有限公司 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 北京瑞涛旅游开****集团有限公司 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙胤来
|
|
2 |
康钊宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨涛 [退出]杨涛 [退出]
|
孙胤来 [新增]孙胤来 [新增]
|
2 | 2020-06-12 | 法定代表人变更 |
杨涛
|
孙胤来
|
3 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨涛 [退出]
|
孙胤来 [新增]
|
4 | 2018-04-28 | 法定代表人变更 |
李顺启
|
杨涛
|
5 | 2018-04-28 | 联络员备案 |
段晓琴 *** 备案手机:***
|
王文强 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2018-04-28 | 财务负责人 |
段晓琴 ***
|
高国丁 ***
|
8 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田晓文 [退出]
|
康钊宁 [新增]
|
9 | 2018-04-28 | 投资人(股权)变更 |
北京瑞涛旅游开****集团有限公司 出资 5000万人民币;
|
北京瑞涛旅游开****集团有限公司 出资 2000( - 60% )万人民币;玉田泰昌旅游房地产开****有限公司 出资 3000万人民币; [新增]
|
10 | 2018-04-28 | 经营期限 |
2011年6月30日 至 2021年6月29日
|
2011年6月30日 至 2041年6月29日
|