序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖树连 | 91% | 45.5万人民币 |
2 | 毕瑞元 | 9% | 4.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖树连
|
|
2 |
毕瑞元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 投资人(股权)变更 |
肖丽亚 出资 45万人民币; [退出]肖树连 出资 5万人民币;
|
毕瑞元 出资 4.5万人民币; [新增]肖树连 出资 45.5( + 810% )万人民币;
|
2 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖树连 [退出]
|
毕瑞元 [新增]
|
3 | 2022-03-09 | 法定代表人变更 |
肖丽亚
|
肖树连
|
4 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖丽亚 [退出]
|
肖树连 [新增]
|
5 | 2021-03-03 | 经营期限 |
2012年8月2日 至 2022年7月24日
|
2012年8月2日 至 长期
|
6 | 2021-03-03 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘进辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-03-03 | 投资人(股权)变更 |
肖丽亚 出资 45万人民币;肖树连 出资 0万人民币;
|
肖丽亚 出资 45万人民币;肖树连 出资 5万人民币;
|
8 | 2021-03-03 | 财务负责人 |
|
陈建军 ***
|
9 | 2014-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖术臣 [退出]
|
肖树连 [新增]
|
10 | 2014-12-26 | 投资人(股权)变更 |
肖丽亚;肖术臣; [退出]
|
肖丽亚;肖树连; [新增]
|