序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋曼婷 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋曼婷
|
|
2 |
张萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-08-05 | 投资人(股权)变更 |
宋君 出资 5000万人民币; [退出]
|
|
3 | 2022-08-05 | 法定代表人变更 |
宋君
|
|
4 | 2022-08-05 | 经营范围变更 |
非金融性投资及相关投资咨询***
|
|
5 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋君 [退出]
|
|
6 | 2022-08-05 | 财务负责人 |
梁雪 ***
|
|
7 | 2022-04-15 | 联络员备案 |
备案手机:
|
|
8 | 2019-12-10 | 财务负责人 |
|
|
9 | 2018-01-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年12月12日 至 2018年12月30日
|
|
10 | 2015-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘里江 [退出]
|
|