序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李印山 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李印山
|
|
2 |
周素敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 清算组备案 |
无
|
负责人:周素敏;成员:李印山;成员:尹淑芝;成员:周海丽;
|
2 | 2018-11-22 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:周素敏;成员:李印山;成员:尹淑芝;成员:周海丽;
|
3 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
周素敏 出资 1000万人民币; [退出]
|
李印山 出资 1000万人民币; [新增]
|
4 | 2018-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-26章程第六条、第八条、第十二条、第十六条
|
5 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周素敏 [退出]
|
李印山 [新增]
|
6 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李印山 [退出]
|
周素敏 [新增]
|
7 | 2018-06-29 | 法定代表人变更 |
周素敏
|
李印山
|
8 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李印山
|
9 | 2017-05-23 | 名称变更 |
遵化市鼎旺农业开****有限公司
|
唐山市鼎利农业开****有限公司
|
10 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周素敏 [退出]
|
李印山 [新增]
|