序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯桂英 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 李立国 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李立国
|
|
2 |
冯桂英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李昊 [退出]
|
冯桂英 [新增]
|
2 | 2020-09-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-22章程修正案
|
3 | 2020-09-28 | 投资人(股权)变更 |
李昊 出资 1.5万人民币; [退出]李立国 出资 1.5万人民币;
|
冯桂英 出资 1.5万人民币; [新增]李立国 出资 1.5万人民币;
|
4 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建文 [退出]
|
李立国 [新增]
|
5 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王莉芹 [退出]
|
李昊 [新增]
|
6 | 2017-12-29 | 董事备案 |
王建文 [退出]
|
李立国 [新增]
|
7 | 2017-12-29 | 章程备案 |
无
|
2017-12-21新章程
|
8 | 2017-12-29 | 法定代表人变更 |
王建文
|
李立国
|
9 | 2017-12-29 | 监事备案 |
王莉芹 [退出]
|
李昊 [新增]
|
10 | 2017-12-29 | 投资人(股权)变更 |
王建文 出资 1.5万人民币; [退出]王莉芹 出资 1.5万人民币; [退出]
|
李昊 出资 1.5万人民币; [新增]李立国 出资 1.5万人民币; [新增]
|