序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彬 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李彬
|
|
2 |
徐变荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 经营范围变更 |
建筑劳务分包;机械设备、工具、模板租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务分包;机械设备、工具、模板租赁;加工 预埋件、小型钢结构及钢模板(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-06-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-08章程修正案
|
3 | 2020-01-09 | 投资人(股权)变更 |
李书普 出资 3000万人民币; [退出]
|
李彬 出资 3000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-01-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李书普; [退出]
|
李彬; [新增]
|
5 | 2020-01-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-08章程修正案、股东变更、法定代表人、执行董事、经理
|
6 | 2020-01-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-01-09 | 其他事项备案 |
李书普 出资 3000万人民币;
|
李彬 出资 3000万人民币;
|
8 | 2020-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李书普 [退出]
|
李彬 [新增]
|
9 | 2020-01-09 | 法定代表人变更 |
李书普
|
李彬
|
10 | 2019-05-07 | 地址变更 |
唐山市汉沽管理区兴业街1号
|
唐山市汉沽管理区临津产业园
|