序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪铁芬 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 杨功印 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高鹏飞
|
|
2 |
汪铁芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
杨功印
|
高鹏飞
|
2 | 2021-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-19第一章第五条、第二章第七条
|
3 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨功印 [退出]
|
高鹏飞 [新增]
|
4 | 2021-05-27 | 经营范围变更 |
焦炭、钢材、五金、交电、电气机械批****、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
批****、零售:焦炭、钢材、五金产品、电气设备、机械设备、建材、体育用品及器材、其他化工产品(不含危险化学品)、金属制品、仪器仪表(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-03-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月11日 至 2016年2月28日
|
2006年5月11日 至 2025年2月28日
|
6 | 2016-03-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
樊春廷 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-02 | 财务负责人 |
|
樊春廷
|
8 | 2014-09-29 | 住所变更 |
唐山古冶区唐家庄新三号16-2-4
|
唐山古冶区唐家庄新三号16-2-4
|
9 | 2013-03-21 | 其他事项备案 |
易燃液体批****(至2013年1月27日)、
|
|
10 | 2013-03-21 | 其他事项备案 |
焦炭、钢材、化工产品(易燃液体批****至2013年1月27日)、五金、交电、电气机械批****、零售*
|
焦炭、钢材、五金、交电、电气机械批****、零售*
|