序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋翠燕 | 60% | 30万人民币 |
2 | 王璐 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯伟
|
|
2 |
蒋翠燕
|
|
3 |
王璐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-30 | 清算组备案 |
无
|
负责人:蔡丽阳;成员:王璐;成员:蒋翠燕;
|
2 | 2016-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李全林 [退出]
|
王璐 [新增]
|
3 | 2016-08-30 | 投资人(股权)变更 |
王璐;蒋翠燕;李全林; [退出]
|
王璐;蒋翠燕;
|
4 | 2016-08-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李全林 出资 15万人民币;王璐 出资 15万人民币;蒋翠燕 出资 20万人民币;
|
王璐 出资 20万人民币;蒋翠燕 出资 30万人民币;
|
5 | 2016-08-30 | 经营范围变更 |
预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批****(《食品流通许可证》有效期限至2016年7月23日);食用农产品、日用品、文具用品、针纺织品、专用化学产品(危险化学品和法律法规禁止限制的项目除外)、橡胶制品、塑料制品批****、零售。***
|
食用农产品、日用品、文具用品、针纺织品、专用化学产品(危险化学品除外)、橡胶制品、塑料制品 批****零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
6 | 2016-08-30 | 监事备案 |
李全林 [退出]
|
王璐 [新增]
|
7 | 2016-08-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
蔡丽阳 备案手机:*****
|
8 | 2016-08-30 | 财务负责人 |
|
蔡丽阳
|
9 | 2015-06-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-07-25~2015-06-30
|
2013-07-25~2020-06-30
|
10 | 2014-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯伟 [退出]蒋翠燕
|
蒋翠燕
|