序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张清 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 张学军 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张清
|
|
2 |
张学军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-17 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张学军 出资 4万人民币;赵建鹏 出资 6万人民币;
|
张学军 出资 4万人民币;张清 出资 6万人民币;
|
2 | 2017-01-17 | 法定代表人变更 |
赵建鹏
|
张清
|
3 | 2017-01-17 | 投资人(股权)变更 |
赵建鹏; [退出]张学军;
|
张清; [新增]张学军;
|
4 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张海龙 [退出]
|
张学军 [新增]
|
5 | 2016-12-29 | 监事备案 |
张海龙 [退出]
|
张学军 [新增]
|
6 | 2016-12-29 | 投资人(股权)变更 |
张海龙; [退出]赵建鹏;
|
张学军; [新增]赵建鹏;
|
7 | 2016-12-29 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张海龙 出资 4万人民币;赵建鹏 出资 6万人民币;
|
张学军 出资 4万人民币;赵建鹏 出资 6万人民币;
|
8 | 2016-07-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年5月7日 至 2016年11月7日
|
2013年5月7日 至 2035年10月7日
|
9 | 2015-12-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周建生 备案手机:*****
|
10 | 2015-12-30 | 出资比例变更 |
张海龙;赵建鹏;
|
张海龙;赵建鹏;
|