序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王艳春 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艳春
|
|
2 |
韩峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡娜 [退出]
|
王艳春 [新增]
|
2 | 2017-11-23 | 董事备案 |
胡娜 [退出]
|
王艳春 [新增]
|
3 | 2017-11-23 | 法定代表人变更 |
胡娜
|
王艳春
|
4 | 2017-11-23 | 投资人(股权)变更 |
胡娜 出资 100万人民币; [退出]
|
王艳春 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2017-11-23 | 经理备案 |
胡娜 [退出]
|
王艳春 [新增]
|
6 | 2017-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳春 [退出]
|
胡娜 [新增]
|
7 | 2017-08-28 | 法定代表人变更 |
王艳春
|
胡娜
|
8 | 2017-08-28 | 投资人(股权)变更 |
王艳春 出资 100万人民币; [退出]
|
胡娜 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2017-08-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2017年2月10日 至 2017年6月30日
|
2017年2月10日 至 长期
|
10 | 2017-08-28 | 经理备案 |
王艳春 [退出]
|
胡娜 [新增]
|