序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯在山 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 佟翠英 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯在山
|
|
2 |
佟翠英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:侯在山;成员:侯在山;成员:佟翠英;
|
2 | 2016-07-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:侯在山;成员:侯在山;成员:佟翠英;
|
3 | 2016-03-23 | 经营范围变更 |
钢材、焦炭、矿粉、生铁、合金、炉料销售;货物及技术进出口(法律法规禁止的除外、法律行政法规限制的取得许可后方可经营)(场地租期至2015年12月31日)*
|
钢材、焦炭(高硫焦炭除外且无储存)、矿粉(无储存)、生铁、合金、炉料销售;货物及技术进出口(法律法规禁止的除外、法律行政法规限制的取得许可后方可经营)(场地租期至2016年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|