序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董天恕 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 董配永 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董久
|
|
2 |
王俊峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-20第六章第二十三条
|
2 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 |
刘红兵
|
董久
|
3 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘红兵 [退出]
|
董久 [新增]
|
4 | 2020-07-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-16第五章第十条、第五章第十八条
|
5 | 2020-07-22 | 投资人(股权)变更 |
刘红兵 出资 600万人民币; [退出]董配永 出资 400万人民币;
|
董配永 出资 400万人民币;董天恕 出资 600万人民币; [新增]
|