序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安金平 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安金平
|
|
2 |
张付生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 投资人(股权)变更 |
秦得然 出资 30万人民币; [退出]
|
安金平 出资 30万人民币; [新增]
|
2 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张连军 [退出]
|
张付生 [新增]
|
3 | 2020-04-08 | 法定代表人变更 |
秦得然
|
安金平
|
4 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦得然 [退出]
|
安金平 [新增]
|
5 | 2020-03-10 | 经营期限 |
2004年6月9日 至 2020年2月28日
|
2004年6月9日 至 长期
|
6 | 2020-03-10 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
30.000000万人民币( - 99% )
|
7 | 2020-03-10 | 投资人(股权)变更 |
秦得然 出资 3000万人民币;
|
秦得然 出资 30( - 99% )万人民币;
|
8 | 2017-03-30 | 法定代表人变更 |
赵艳萍
|
秦得然
|
9 | 2017-03-30 | 投资人(股权)变更 |
赵艳萍 出资 3000万人民币; [退出]
|
秦得然 出资 3000万人民币; [新增]
|
10 | 2016-09-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|