序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晏韬 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 桑圣行 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
晏韬
|
|
2 |
张佩玉
|
|
3 |
桑圣行
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晋 [退出]
|
桑圣行 [新增]
|
2 | 2019-12-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-14法定代表人、股东、执行董事、监事、联络员变更
|
3 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王亮 [退出]
|
晏韬 [新增]
|
4 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马小龙 [退出]
|
张佩玉 [新增]
|
5 | 2019-12-09 | 联络员备案 |
刘晋 *** 备案手机:***
|
晏韬 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-12-09 | 投资人(股权)变更 |
王亮 出资 1600万人民币; [退出]刘晋 出资 400万人民币; [退出]
|
晏韬 出资 1600万人民币; [新增]桑圣行 出资 400万人民币; [新增]
|
7 | 2019-12-09 | 法定代表人变更 |
王亮
|
晏韬
|
8 | 2019-07-29 | 投资人(股权)变更 |
王亮 出资 800万人民币;索宇 出资 200万人民币; [退出]
|
王亮 出资 1600( + 100% )万人民币;刘晋 出资 400万人民币; [新增]
|
9 | 2019-07-29 | 联络员备案 |
王贺 *** 备案手机:***
|
刘晋 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
索宇 [退出]
|
刘晋 [新增]
|